序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高天乐 | 董事长 | 查看全部任职 | 2023-05-18 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1963 | 高天乐先生:1963年7月出生,中国国籍,香港永久居留权,高级经济师,......详细>> |
2 | 葛世伟 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2023-05-18 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1984 | 葛世伟先生:1984年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程......详细>> |
3 | 方初富 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2023-05-18 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1975 | 方初富先生:1975年8月出生,中国国籍,高级经济师,本科学历,1996年......详细>> |
4 | 黄岳池 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2023-05-18 | - | 男 | 中国 | 高中 | 1961 | 黄岳池先生:1961年7月出生,中国国籍,高中学历,1983年开始参加工......详细>> |
5 | 周光辉 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2023-05-18 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1978 | 周光辉先生:1978年10月出生,中国国籍,本科学历,1999年开始参加工......详细>> |
6 | 高天乐 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2023-05-18 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1963 | 高天乐先生:1963年7月出生,中国国籍,香港永久居留权,高级经济师,......详细>> |
7 | 赵敏鸽 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2023-05-18 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1984 | 赵敏鸽女士:1984年1月出生,中国国籍,本科学历,2006年开始参加工......详细>> |
8 | 董雅姝 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2023-05-18 | - | 女 | 中国 | 博士 | 1988 | 董雅姝女士:1988年10月出生,中国国籍,毕业于重庆大学工商管理专......详细>> |
9 | 朱利宏 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2023-05-18 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1960 | 朱利宏先生:1960年1月出生,中国国籍,本科学历,1982年开始参加工......详细>> |
10 | 沈福俊 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2023-05-18 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1961 | 沈福俊先生:1961年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,律师,硕......详细>> |