高天乐(男 硕士学历 1963)
高天乐先生:1963年7月出生,中国国籍,香港永久居留权,高级经济师,......详细>> |
高天乐在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高天乐 | 董事长 | 天正电气 | 在职 | 2023-05-18 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1963 | 高天乐先生:1963年7月出生,中国国籍,香港永久居留权,高级经济师,......详细>> |
2 | 高天乐 | 董事 | 天正电气 | 离任 | 2020-06-29 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1963 | 高天乐先生:1963年7月出生,中国国籍,香港永久居留权,工商管理硕......详细>> |
3 | 高天乐 | 总经理 | 天正电气 | 在职 | 2017-06-25 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1963 | 高天乐先生:1963年7月出生,中国国籍,香港永久居留权,高级经济师,......详细>> |
4 | 高天乐 | 非独立董事 | 天正电气 | 在职 | 2023-05-18 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1963 | 高天乐先生:1963年7月出生,中国国籍,香港永久居留权,高级经济师,......详细>> |