股份变动日期 | 股份变动人 | 本次变动数(股) | 本次成交均价(元/股) | 变动后持股数(股) | 变动原因 | 董监高姓名 | 职务 | 变动人与董监高关系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 黄宏彬 | -137,500 | - | 412,500 | 减持 | 黄宏彬 | 董事(离任) | 本人 |
2022-12-31 | 葛世伟 | -80,000 | - | 110,000 | 回购注销限制性股票 | 葛世伟 | 非独立董事 副总经理 | 本人 |
2022-12-31 | 方初富 | -60,000 | - | 506,000 | 回购注销限制性股票 | 方初富 | 副总经理 | 本人 |
2022-12-31 | 周光辉 | -70,000 | - | 880,000 | 回购注销限制性股票 | 周光辉 | 董事 董事会秘书 | 本人 |
2022-12-31 | 王勇 | -150,000 | - | 936,540 | 回购注销限制性股票 | 王勇 | 董事 | 本人 |
2022-12-31 | 赵天威 | -80,000 | - | 805,200 | 回购注销限制性股票 | 赵天威 | 副总经理 | 本人 |
2022-12-31 | 黄渊 | -70,000 | - | 176,000 | 回购注销限制性股票 | 黄渊 | 财务负责人 | 本人 |
2022-07-14 | 黄宏彬 | -134,500 | 9.30 | 415,500 | 二级市场买卖 | 黄宏彬 | 董事 | 本人 |
2021-12-31 | 葛世伟 | 80,000 | - | 190,000 | 授予限制性股票 | 葛世伟 | 非独立董事 副总经理 | 本人 |
2021-12-31 | 方初富 | 60,000 | - | 566,000 | 授予限制性股票 | 方初富 | 副总经理 | 本人 |
2021-12-31 | 周光辉 | 70,000 | - | 950,000 | 授予限制性股票 | 周光辉 | 董事 董事会秘书 | 本人 |
2021-12-31 | 祝兴兵 | -319,000 | - | 1,089,000 | 减持 | 祝兴兵 | 董事(离任),副总经理(离任) | 本人 |
2021-12-31 | 王勇 | 150,000 | - | 1,086,540 | 授予限制性股票 | 王勇 | 财务负责人 董事 副总经理 | 本人 |
2021-12-31 | 赵天威 | 80,000 | - | 885,200 | 授予限制性股票 | 赵天威 | 副总经理 | 本人 |
2021-09-10 | 祝兴兵 | -74,000 | 16.03 | 1,326,000 | 二级市场买卖 | 祝兴兵 | 董事 | 本人 |
2021-09-02 | 祝兴兵 | -8,000 | 16.13 | 1,400,000 | 二级市场买卖 | 祝兴兵 | 董事 | 本人 |
2021-07-26 | 李晓红 | -1,000 | 13.63 | 0 | 卖出 | 李珊珊 | 副总经理 | 父母 |
2021-07-22 | 李晓红 | -1,200 | 13.16 | 0 | 卖出 | 李珊珊 | 副总经理 | 父母 |
2021-07-20 | 李晓红 | 200 | 13.15 | 0 | 买入 | 李珊珊 | 副总经理 | 父母 |
2021-07-14 | 李晓红 | -1,000 | 13.46 | 0 | 卖出 | 李珊珊 | 副总经理 | 父母 |
2021-07-06 | 李晓红 | 2,000 | 13.04 | 0 | 买入 | 李珊珊 | 副总经理 副总经理 | 父母 |
2021-06-30 | 葛世伟 | 80,000 | - | 190,000 | 限制性股票激励计划 | 葛世伟 | 非独立董事 副总经理 | 本人 |
2021-06-30 | 方初富 | 60,000 | - | 566,000 | 限制性股票激励计划 | 方初富 | 副总经理 | 本人 |
2021-06-30 | 周光辉 | 70,000 | - | 950,000 | 限制性股票激励计划 | 周光辉 | 董事 董事会秘书 | 本人 |
2021-06-30 | 王勇 | 150,000 | - | 1,086,540 | 限制性股票激励计划 | 王勇 | 财务负责人 董事 副总经理 | 本人 |
2021-06-30 | 赵天威 | 80,000 | - | 885,200 | 限制性股票激励计划 | 赵天威 | 副总经理 | 本人 |