序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高天乐 | 总经理 | 查看全部任职 | 2017-06-25 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1963 | 高天乐先生:1963年7月出生,中国国籍,香港永久居留权,高级经济师,......详细>> |
2 | 方初富 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2017-06-25 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1975 | 方初富先生:1975年8月出生,中国国籍,高级经济师,本科学历,1996年......详细>> |
3 | 葛世伟 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2017-06-25 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1984 | 葛世伟先生:1984年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程......详细>> |
4 | 黄渊 | 财务负责人 | 查看全部任职 | 2022-08-08 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1979 | 黄渊先生:1979年12月出生,中国国籍,注册会计师,国际注册内部审计......详细>> |
5 | 周光辉 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2023-01-29 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1978 | 周光辉先生:1978年10月出生,中国国籍,本科学历,1999年开始参加工......详细>> |
6 | 黄渊 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2023-01-29 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1979 | 黄渊先生:1979年12月出生,中国国籍,注册会计师,国际注册内部审计......详细>> |
7 | 杜楠 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2023-09-28 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1983 | 杜楠女士:1983年3月出生,中国国籍,本科学历,2005年开始参加工作,......详细>> |
8 | 黄渊 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2023-09-28 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1979 | 黄渊先生:1979年12月出生,中国国籍,注册会计师,国际注册内部审计......详细>> |