序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张钊琦 | 监事会主席,监事 | 查看全部任职 | 2023-03-25 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1987 | 张钊琦,男,1987年1月25日出生,中国国籍,无境外居留权。研究生学......详细>> |
2 | 张伟员 | 监事 | 查看全部任职 | 2023-03-25 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1987 | 张伟员,男,1987年6月10日出生,中国国籍,无境外居留权。大专学历,......详细>> |
3 | 张成名 | 监事 | 查看全部任职 | 2023-03-25 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1987 | 张成名,男,1987年9月3日出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,2......详细>> |