序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王恩辉 | 总经理 | 查看全部任职 | 2023-03-25 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1963 | 王恩辉,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年5月出生,大专学历,1......详细>> |
2 | 王一良 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2023-03-25 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1984 | 王一良,男,1984年7月11日出生,中国国籍,无境外居留权。工程师,20......详细>> |
3 | 王丽英 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2023-03-25 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1980 | 王丽英,女,1980年6月5日出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,......详细>> |
4 | 付金星 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2023-03-25 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1982 | 付金星,男,1982年12月17日出生,中国国籍,无境外居留权。大专学历......详细>> |
5 | 王丽英 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2023-03-25 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1980 | 王丽英,女,1980年6月5日出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,......详细>> |
6 | 王丽英 | 财务总监 | 查看全部任职 | 2023-03-25 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1980 | 王丽英,女,1980年6月5日出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,......详细>> |