序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王恩辉 | 董事长 | 查看全部任职 | 2023-03-25 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1963 | 王恩辉,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年5月出生,大专学历,1......详细>> |
2 | 隋伟东 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-03-25 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1984 | 隋伟东:男,中国国籍,无境外永久居留权,1984年1月出生,大专学历,......详细>> |
3 | 王丽英 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-03-25 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1980 | 王丽英,女,1980年6月5日出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,......详细>> |
4 | 王恩辉 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-03-25 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1963 | 王恩辉,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年5月出生,大专学历,1......详细>> |
5 | 马云利 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-03-25 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1978 | 马云利,女,1978年4月15日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学......详细>> |
6 | 张洪稳 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-03-25 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1970 | 张洪稳:男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年9月9日出生,本科学......详细>> |