序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑松浩 | 监事 | 查看全部任职 | 2016-06-26 | - | 男 | 中国 | 中专 | 1970 | 郑松浩,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1970年10月出生,中专......详细>> |
2 | 李海平 | 职工监事 | 查看全部任职 | 2016-06-26 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1977 | 李海平,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1977年9月出生,大专......详细>> |
3 | 陈映红 | 监事 | 查看全部任职 | 2016-06-26 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1983 | 陈映红,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1983年6月出生,大专......详细>> |
4 | 郑松浩 | 监事会主席 | 查看全部任职 | 2016-06-26 | - | 男 | 中国 | 中专 | 1970 | 郑松浩,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1970年10月出生,中专......详细>> |