序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴奋双 | 总经理 | 查看全部任职 | 2016-06-26 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1971 | 吴奋双,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1971年9月出生,高中......详细>> |
2 | 吴奋勇 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2016-06-26 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1977 | 吴奋勇,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1977年10月出生,中专......详细>> |
3 | 邱冠彬 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2016-06-26 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1972 | 邱冠彬,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1972年12月出生,大专......详细>> |
4 | 邱冠彬 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2016-06-26 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1972 | 邱冠彬,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1972年12月出生,大专......详细>> |
5 | 袁小军 | 财务总监 | 查看全部任职 | 2017-12-14 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1978 | 袁小军,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1978年4月出生,会计......详细>> |