序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴奋谋 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-06-26 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1970 | 吴奋谋,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1970年11月出生,中专......详细>> |
2 | 姚清松 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-06-26 | - | 男 | 中国 | 高中 | 1968 | 姚清松,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1968年6月出生,高中......详细>> |
3 | 李秀玲 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-06-26 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1971 | 李秀玲,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1971年8月出生,大专......详细>> |
4 | 吴奋谋 | 董事长 | 查看全部任职 | 2016-06-26 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1970 | 吴奋谋,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1970年11月出生,中专......详细>> |
5 | 吴奋双 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-06-26 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1971 | 吴奋双,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1971年9月出生,高中......详细>> |
6 | 吴奋勇 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-06-26 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1977 | 吴奋勇,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1977年10月出生,中专......详细>> |