序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聂柯 | 监事 | 查看全部任职 | 2016-01-15 | 2019-01-14 | 男 | 中国 | 中专 | 1978 | 聂柯,性别:男,1978年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,......详细>> |
2 | 刘娇艳 | 职工监事 | 查看全部任职 | 2016-08-24 | 2019-01-14 | 女 | - | - | - | 刘娇艳女士为云南司珈尔木业股份有限公司职工代表监事。详细>> |
3 | 雷辉军 | 监事 | 查看全部任职 | 2016-01-15 | 2019-01-14 | 男 | 中国 | 中专 | 1985 | 雷辉军,性别:男,1985年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学......详细>> |
4 | 聂柯 | 监事会主席 | 查看全部任职 | 2016-01-15 | 2019-01-14 | 男 | 中国 | 中专 | 1978 | 聂柯,性别:男,1978年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,......详细>> |