序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聂宏伟 | 总经理 | 查看全部任职 | 2015-08-24 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1971 | 聂宏伟,男,1971年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;1......详细>> |
2 | 舒永昆 | 财务负责人 | 查看全部任职 | 2010-04-14 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1966 | 舒永昆,男,1966年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,......详细>> |
3 | 聂宏伟 | 代理董事会秘书 | 查看全部任职 | 2018-07-01 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1971 | 聂宏伟,男,1971年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;1......详细>> |