序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江波 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-01-15 | 2019-01-14 | 男 | 中国 | 高中 | 1972 | 江波,性别:男,1972年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,......详细>> |
2 | 聂建辉 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-01-15 | 2019-01-14 | 男 | 中国 | 高中 | 1974 | 聂建辉,性别:男,1974年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学......详细>> |
3 | 吴朝均 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-01-15 | 2019-01-14 | 男 | 中国 | 高中 | 1976 | 吴朝均,性别:男,1976年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中......详细>> |
4 | 聂宏伟 | 董事长 | 查看全部任职 | 2016-01-15 | 2019-01-14 | 男 | 中国 | 本科 | 1971 | 聂宏伟,男,1971年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;1......详细>> |
5 | 聂宏伟 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-01-15 | 2019-01-14 | 男 | 中国 | 本科 | 1971 | 聂宏伟,男,1971年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;1......详细>> |
6 | 雷刚 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-01-15 | 2019-01-14 | 男 | 中国 | 中专 | 1975 | 雷刚,男,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历;19......详细>> |