序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汪松华 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-01-09 | 2019-01-08 | 男 | 中国 | 大专 | 1966 | 汪松华,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1966年10月,大专学历。......详细>> |
2 | 黄静宇 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-01-09 | 2019-01-08 | 男 | 中国 | 本科 | 1962 | 黄静宇,中国国籍,无境外永久居留权,男,生于1962年10月,大学本科......详细>> |
3 | 唐志伟 | 董事 | 查看全部任职 | 2017-05-17 | 2019-01-08 | 男 | - | - | - | 唐志伟先生为第三届董事会董事详细>> |
4 | 金林 | 董事长 | 查看全部任职 | 2016-01-09 | 2019-01-08 | 男 | 中国 | 本科 | 1968 | 金林,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1968年12月,大学本科学历......详细>> |
5 | 金林 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-01-09 | 2019-01-08 | 男 | 中国 | 本科 | 1968 | 金林,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1968年12月,大学本科学历......详细>> |
6 | 金何君 | 董事 | 查看全部任职 | 2017-05-17 | 2019-01-08 | 女 | 中国 | 本科 | 1979 | 金何君,中国国籍,无境外永久居留权,女,生于1979年3月,浙江工商大......详细>> |