金林(男 本科学历 1968)
金林,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1968年12月,大学本科学历......详细>> |
金林在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金林 | 董事长 | 泰昂能源 | 在职 | 2016-01-09 | 2019-01-08 | 男 | 中国 | 本科 | 1968 | 金林,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1968年12月,大学本科学历......详细>> |
2 | 金林 | 董事 | 泰昂能源 | 在职 | 2016-01-09 | 2019-01-08 | 男 | 中国 | 本科 | 1968 | 金林,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1968年12月,大学本科学历......详细>> |
3 | 金林 | 总经理 | 泰昂能源 | 在职 | 2017-04-21 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1968 | 金林,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1968年12月,大学本科学历......详细>> |