金何君(女 本科学历 1979)
金何君,中国国籍,无境外永久居留权,女,生于1979年3月,浙江工商大......详细>> |
金何君在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金何君 | 董事 | 泰昂能源 | 在职 | 2017-05-17 | 2019-01-08 | 女 | 中国 | 本科 | 1979 | 金何君,中国国籍,无境外永久居留权,女,生于1979年3月,浙江工商大......详细>> |
2 | 金何君 | 董事会秘书 | 泰昂能源 | 在职 | 2014-06-13 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1979 | 金何君,中国国籍,无境外永久居留权,女,生于1979年3月,浙江工商大......详细>> |
3 | 金何君 | 财务总监 | 泰昂能源 | 在职 | 2014-06-13 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1979 | 金何君,中国国籍,无境外永久居留权,女,生于1979年3月,浙江工商大......详细>> |