黄渊(男 硕士学历 1979)
黄渊先生:1979年12月出生,中国国籍,注册会计师,国际注册内部审计......详细>> |
黄渊在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄渊 | 财务负责人 | 天正电气 | 在职 | 2022-08-08 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1979 | 黄渊先生:1979年12月出生,中国国籍,注册会计师,国际注册内部审计......详细>> |
2 | 黄渊 | 董事会秘书 | 天正电气 | 在职 | 2023-01-29 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1979 | 黄渊先生:1979年12月出生,中国国籍,注册会计师,国际注册内部审计......详细>> |
3 | 黄渊 | 副总经理 | 天正电气 | 在职 | 2023-09-28 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1979 | 黄渊先生:1979年12月出生,中国国籍,注册会计师,国际注册内部审计......详细>> |