序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郏航 | 监事会主席 | 查看全部任职 | 2020-08-06 | - | 男 | 加拿大 | 硕士 | - | 郏航先生,加拿大国籍。郏航先生自2016年12月起担任蚂蚁集团监事,......详细>> |
2 | 余泉 | 非职工代表监事 | 查看全部任职 | 2020-01-07 | - | 女 | 美国 | 硕士 | - | 余泉女士,美国国籍。余泉女士自2020年1月至今担任蚂蚁集团监事。......详细>> |
3 | 徐宏 | 非职工代表监事 | 查看全部任职 | 2020-01-07 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1973 | 徐宏先生:1973年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,曾任美年大......详细>> |
4 | 郏航 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2020-01-07 | - | 男 | 加拿大 | 硕士 | - | 郏航先生,加拿大国籍。郏航先生自2016年12月起担任蚂蚁集团监事,......详细>> |