序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蔡崇信 | 非执行董事 | 查看全部任职 | 2020-01-07 | - | 男 | 加拿大 | 博士 | 1964 | 蔡崇信先生,加拿大国籍,於1999年加入阿里巴巴集团,为公司创始人......详细>> |
2 | 蒋芳 | 非执行董事 | 查看全部任职 | 2020-08-21 | - | 女 | 中国 | 本科 | - | 蒋芳女士,中国国籍,无永久境外居留权。蒋芳女士自2020年8月起担......详细>> |
3 | 程立 | 非执行董事 | 查看全部任职 | 2020-08-21 | - | 男 | 中国 | 硕士 | - | 程立先生,中国国籍,无永久境外居留权。程立先生自2020年8月起担......详细>> |
4 | 黄益平 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2020-08-21 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1964 | 黄益平先生:1964年出生,中国国籍,自2022年7月起担任本公司独立董......详细>> |
5 | 郝荃 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2020-08-21 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1959 | 郝荃女士,中国国籍,1959年出生,拥有美国永久居留权。郝荃女士自2......详细>> |
6 | 井贤栋 | 执行董事长 | 查看全部任职 | 2020-01-07 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1972 | 井贤栋先生:1972年12月出生,中国国籍,硕士学历,任蚂蚁科技集团股......详细>> |
7 | 胡晓明 | 执行董事 | 查看全部任职 | 2020-01-07 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1970 | 胡晓明先生,中国国籍,自2019年9月至今担任蚂蚁集团执行董事,自20......详细>> |
8 | 倪行军 | 执行董事 | 查看全部任职 | 2020-07-09 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1977 | 倪行军,男,中国国籍,1977年出生,中欧国际工商学院EMBA硕士学位。......详细>> |
9 | 井贤栋 | 执行董事 | 查看全部任职 | 2020-01-07 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1972 | 井贤栋先生:1972年12月出生,中国国籍,硕士学历,任蚂蚁科技集团股......详细>> |
10 | 胡祖六(fred hu) | 独立董事 | 查看全部任职 | 2020-08-21 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1963 | 胡祖六先生自春华(立足于中国的全球性投资公司)2011年成立以来一......详细>> |