序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 胡晓明 | 首席执行官 | 查看全部任职 | 2020-01-11 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1970 | 胡晓明先生,中国国籍,自2019年9月至今担任蚂蚁集团执行董事,自20......详细>> |
2 | 陈磊明 | 高级副总裁 | 查看全部任职 | 2020-01-07 | - | 男 | - | 博士 | - | 陈磊明先生,高级副总裁。陈磊明先生自2016年3月至今担任蚂蚁集团......详细>> |
3 | douglas feagin | 高级副总裁 | 查看全部任职 | 2020-01-07 | - | 男 | - | 硕士 | - | Douglas Feagin先生,高级副总裁。Douglas Feagin先生自2016年6月......详细>> |
4 | 彭翼捷 | 副总裁 | 查看全部任职 | 2020-01-07 | - | 女 | - | 硕士 | - | 彭翼捷女士,自2012年11月至今担任我们的副总裁。2012年11月,彭女......详细>> |
5 | 陈亮 | 副总裁 | 查看全部任职 | 2020-01-07 | - | 男 | - | 本科 | - | 陈亮先生,副总裁。陈亮先生自2017年8月至今担任蚂蚁集团副总裁。......详细>> |
6 | 尹铭 | 副总裁 | 查看全部任职 | 2020-01-07 | - | 男 | - | 硕士 | - | 尹铭先生,副总裁。尹铭先生自2015年9月至今担任蚂蚁集团副总裁。......详细>> |
7 | 纪纲 | 副总裁 | 查看全部任职 | 2020-01-07 | - | 男 | - | 本科 | - | 纪纲先生自2016年8月10日起为非执行董事。彼於2016年1月加入蚂蚁......详细>> |
8 | 邵文澜 | 副总裁 | 查看全部任职 | 2020-01-07 | - | 女 | - | 本科 | - | 邵文澜女士,副总裁。邵文澜女士自2020年8月至今担任蚂蚁集团副总......详细>> |
9 | 张彧 | 副总裁 | 查看全部任职 | 2020-01-07 | - | 女 | - | 硕士 | 1972 | 张彧女士,自2019年9月至今担任我们的副总裁。张女士于2015年11月......详细>> |
10 | 芮雄文 | 副总裁 | 查看全部任职 | 2020-01-07 | - | 男 | - | 博士 | - | 芮雄文先生,副总裁。芮雄文先生自2017年2月至今担任蚂蚁集团副总......详细>> |
11 | 周志峰 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2020-08-06 | - | 男 | 中国 | 本科 | - | 周志峰先生:中国香港居民。周志峰先生自2020年8月至今担任蚂蚁集......详细>> |
12 | 韩歆毅 | 首席财务官 | 查看全部任职 | 2020-04-29 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1977 | 韩歆毅先生:1977年8月出生,中国国籍,硕士学历,任蚂蚁科技集团股......详细>> |
13 | 倪行军 | 首席技术官 | 查看全部任职 | 2020-08-06 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1977 | 倪行军,男,中国国籍,1977年出生,中欧国际工商学院EMBA硕士学位。......详细>> |