序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘奉贤 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2021-10-29 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1974 | 刘奉贤,男,1974年1月15日出生,中国国籍,无境外居留权。大专学历,......详细>> |
2 | 朱建明 | 监事 | 查看全部任职 | 2021-10-29 | - | 男 | 中国 | 中专 | 1982 | 朱建明,男,1982年1月15日出生,中国国籍,无境外居留权。中专学历,......详细>> |
3 | 夏正山 | 监事,监事会主席 | 查看全部任职 | 2021-10-29 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1976 | 夏正山,男,1976年8月3日出生,中国国籍,无境外居留权。大专学历,1......详细>> |