序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李彬 | 监事会主席,监事 | 查看全部任职 | 2023-03-31 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1987 | 李彬,男,1987年10月出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,2010......详细>> |
2 | 金建 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2023-03-31 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1982 | 金建,男,1982年8月出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,2004年......详细>> |
3 | 谭少卿 | 监事 | 查看全部任职 | 2023-03-31 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1988 | 谭少卿,男,1988年11月出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,201......详细>> |