序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姜燕北 | 董事长 | 查看全部任职 | 2023-03-31 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1979 | 姜燕北,男,1979年11月生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居......详细>> |
2 | 欧文盛 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-03-31 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1980 | 欧文盛,男,1980年9月出生,中国国籍,无境外居留权。硕士研究生学......详细>> |
3 | 姜燕北 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-03-31 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1979 | 姜燕北,男,1979年11月生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居......详细>> |
4 | 刘昊 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-06-20 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1982 | 刘昊,男,1982年3月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,博士研究生......详细>> |
5 | 叶松 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-03-31 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1980 | 叶松,男,1980年11月出生,中国国籍,无境外居留权。硕士研究生学历......详细>> |
6 | 袁菁 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-03-31 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1984 | 袁菁,女,1984年7月出生,中国国籍,无境外居留权。硕士研究生学历,......详细>> |
7 | 万时亮 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-06-20 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1982 | 万时亮,男,1982年12月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,本科学历......详细>> |