序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张玉昌 | 监事 | 查看全部任职 | 2023-11-24 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1971 | 张玉昌先生:1971年10月出生,中国国籍,无境外居留权,1995年6月毕......详细>> |
2 | 谷军英 | 监事,监事会主席 | 查看全部任职 | 2023-11-24 | - | 女 | 中国 | 专科学历 | 1976 | 谷军英女士:1976年4月出生,中国国籍,无境外居留权,1999年7月毕业......详细>> |
3 | 高华珍 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2023-11-24 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1991 | 高华珍女士:1991年2月3日出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本......详细>> |