序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邱德武 | 董事长 | 查看全部任职 | 2023-11-24 | - | 男 | 中国 | 高中 | 1979 | 邱德武先生:1979年7月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,高中学历......详细>> |
2 | 李鹏 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-11-24 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1981 | 李鹏先生:1981年11月出生,中国国籍,无境外居留权,2006年7月毕业......详细>> |
3 | 邱德武 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-11-24 | - | 男 | 中国 | 高中 | 1979 | 邱德武先生:1979年7月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,高中学历......详细>> |
4 | 侯爱国 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-11-24 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1979 | 侯爱国先生:1979年1月出生,中国国籍,无境外居留权,2015年7月毕业......详细>> |
5 | 邱德全 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-11-24 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1984 | 邱德全先生:1984年3月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,大专学历......详细>> |
6 | 邱德才 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-11-24 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1986 | 邱德才先生:1986年8月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,大专学历......详细>> |