序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曾兰英 | 监事会主席 | 查看全部任职 | 2023-08-03 | - | 女 | 中国 | 中专 | 1973 | 曾兰英:监事会主席、总经理助理,女,1973年3月出生,中国国籍,无境......详细>> |
2 | 方迪 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2023-07-25 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1988 | 方迪先生:1988年8月出生,中国国籍,2009年毕业于荆楚理工学院工业......详细>> |
3 | 闫艺 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2023-07-25 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1993 | 闫艺,男,1993年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。20......详细>> |
4 | 曾兰英 | 非职工代表监事 | 查看全部任职 | 2023-07-25 | - | 女 | 中国 | 中专 | 1973 | 曾兰英:监事会主席、总经理助理,女,1973年3月出生,中国国籍,无境......详细>> |