序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钟惠娟 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2019-01-28 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1973 | 钟惠娟女士:1973年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历......详细>> |
2 | 胡立宏 | 财务负责人 | 查看全部任职 | 2021-11-01 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1977 | 胡立宏先生:1977年1月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,会计......详细>> |
3 | 曾锦涛 | 总经理 | 查看全部任职 | 2019-11-18 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1994 | 曾锦涛先生:1994年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历......详细>> |
4 | 曾锦涛 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2022-09-08 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1994 | 曾锦涛先生:1994年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历......详细>> |