序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 库亚谦 | 监事会主席 | 查看全部任职 | 2022-12-22 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1971 | 库亚谦,1971年生,中国国籍,无外镜永久居留权,大专学历。1991年至......详细>> |
2 | 高静 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2022-12-19 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1987 | 高静女士:1987年2月出生,中国国籍,大专学历。2009年至2010年在天......详细>> |
3 | 李超 | 监事 | 查看全部任职 | 2022-12-19 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1991 | 李超,女,1991年3月出生,中国国籍,河北工业大学材料科学与基础专......详细>> |
4 | 库亚谦 | 监事 | 查看全部任职 | 2022-12-19 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1971 | 库亚谦,1971年生,中国国籍,无外镜永久居留权,大专学历。1991年至......详细>> |