序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王淑芹 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2016-11-24 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1970 | 王淑芹女士:1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1997年5月......详细>> |
2 | 罗钧 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2020-06-18 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1970 | 罗钧先生:1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1992年8月至......详细>> |
3 | 梁广川 | 总经理 | 查看全部任职 | 2022-12-22 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1966 | 梁广川先生:1966年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究......详细>> |
4 | 李凤民 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2022-12-22 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1969 | 李凤民先生:1969年9月出生,中国国籍,硕士研究生学历。2015年7月......详细>> |
5 | 魏春海 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2024-03-28 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1978 | 魏春海先生:1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2013年毕......详细>> |
6 | 刘金成 | 财务负责人 | 查看全部任职 | 2024-08-19 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1982 | 刘金成先生:1982年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2013年毕......详细>> |