序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俞天佳 | 监事 | 查看全部任职 | 2016-11-04 | 2019-11-03 | 男 | 中国 | 大专 | 1982 | 俞天佳:男,监事会主席,1982年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权......详细>> |
2 | 储玉春 | 职工监事 | 查看全部任职 | 2016-11-04 | 2019-11-03 | 女 | 中国 | 大专 | 1989 | 储玉春:女,职工代表监事,1989年8月出生,中国国籍,无境外永久居留......详细>> |
3 | 王亚男 | 监事 | 查看全部任职 | 2016-11-04 | 2019-11-03 | 女 | 中国 | 本科 | 1990 | 王亚男:女,监事,1990年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科......详细>> |
4 | 俞天佳 | 监事会主席 | 查看全部任职 | 2016-11-04 | 2019-11-03 | 男 | 中国 | 大专 | 1982 | 俞天佳:男,监事会主席,1982年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权......详细>> |