序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈超 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-11-04 | 2019-11-03 | 男 | 中国 | 本科 | 1988 | 陈超:董事,男,1988年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学......详细>> |
2 | 李文龙 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-11-04 | 2019-11-03 | 男 | 中国 | 大专 | 1990 | 李文龙:董事,男,1990年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科......详细>> |
3 | 潘冬 | 董事长 | 查看全部任职 | 2016-11-04 | 2019-11-03 | 男 | 中国 | 大专 | 1971 | 潘冬:男,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1......详细>> |
4 | 潘冬 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-11-04 | 2019-11-03 | 男 | 中国 | 大专 | 1971 | 潘冬:男,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1......详细>> |
5 | 陈涛 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-11-04 | 2019-11-03 | 女 | 中国 | 大专 | 1982 | 陈涛:女,1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2......详细>> |
6 | 李永琪 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-11-04 | 2019-11-03 | 男 | 中国 | 大专 | 1981 | 李永琪:男,1981年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。......详细>> |