序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曲新红 | 监事会主席,监事 | 查看全部任职 | 2022-10-17 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1979 | 曲新红先生,1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,......详细>> |
2 | 周睿 | 监事 | 查看全部任职 | 2022-10-17 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1989 | 周睿先生,1989年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,土......详细>> |
3 | 韩晓峰 | 职工监事 | 查看全部任职 | 2022-10-17 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1983 | 韩晓峰先生,1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究......详细>> |