序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈枝东 | 董事长 | 查看全部任职 | 2022-10-17 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1968 | 陈枝东先生,1968年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历......详细>> |
2 | 陈枝东 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-10-17 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1968 | 陈枝东先生,1968年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历......详细>> |
3 | 陈枝国 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-10-17 | - | 男 | 中国 | 中专 | 1972 | 陈枝国先生,1972年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历......详细>> |
4 | 王凤梅 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-10-17 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1970 | 王凤梅女士,1970年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,......详细>> |
5 | 黄朝安 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-10-17 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1977 | 黄朝安先生,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,......详细>> |
6 | 廖爱敏 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2022-10-17 | - | 女 | 中国 | 博士 | 1967 | 廖爱敏女士,1967年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究......详细>> |
7 | 马驰 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2022-10-17 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1980 | 马驰先生,1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生......详细>> |
8 | 凌永平 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2022-10-17 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1970 | 凌永平,1970年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中......详细>> |