序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李优武 | 监事 | 查看全部任职 | 2022-06-22 | - | 男 | 中国 | 中专 | 1985 | 李优武,男,中国国籍,无境外永久居留权,1985年3月出生,中专学历。......详细>> |
2 | 李叶 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2022-06-22 | - | 男 | 中国 | 初中 | 1983 | 李叶,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年11月出生,初中学历。2......详细>> |
3 | 何铭荣 | 监事会主席,监事 | 查看全部任职 | 2022-06-22 | - | 男 | 中国 | 中专 | 1978 | 何铭荣,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年8月出生,中专学历。......详细>> |