序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何松达 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-06-22 | - | 男 | 中国 | 高中 | 1963 | 何松达,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年7月出生,高中学历。......详细>> |
2 | 何铭浩 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-06-22 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1980 | 何铭浩,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980年2月出生,大专学历。......详细>> |
3 | 何铭杰 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-06-22 | - | 男 | 中国 | 初中 | 1973 | 何铭杰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年1月出生,初中学历。......详细>> |
4 | 何炽峰 | 董事长 | 查看全部任职 | 2022-06-22 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1981 | 何炽峰,男,1981年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,......详细>> |
5 | 何炽峰 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-06-22 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1981 | 何炽峰,男,1981年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,......详细>> |
6 | 朱光锋 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-06-22 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1973 | 朱光锋先生:1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历......详细>> |