序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黎伯艺 | 监事 | 查看全部任职 | 2016-05-20 | 2019-05-19 | 男 | 中国 | 高中 | 1974 | 黎伯艺:监事会主席,男,汉族,1974年4月出生,中国国籍,无境外永久......详细>> |
2 | 徐国兴 | 监事 | 查看全部任职 | 2016-05-20 | 2019-05-19 | 男 | 中国 | 本科 | 1977 | 徐国兴:监事,男,汉族,1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权......详细>> |
3 | 黎伯艺 | 监事会主席 | 查看全部任职 | 2016-05-20 | 2019-05-19 | 男 | 中国 | 高中 | 1974 | 黎伯艺:监事会主席,男,汉族,1974年4月出生,中国国籍,无境外永久......详细>> |
4 | 温家倩 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2016-05-20 | 2019-05-19 | 女 | 中国 | 大专 | 1990 | 温家倩:监事,女,汉族,1990年7月出生,中国国籍,无境外居留权,大专......详细>> |