序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 温国明 | 总经理 | 查看全部任职 | 2016-05-20 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1968 | 温国明:董事长,男,汉族,1968年6月出生,中国国籍,无境外永久居留......详细>> |
2 | 江卓文 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2016-11-17 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1982 | 江卓文,男,1982年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于暨......详细>> |
3 | 王建华 | 财务总监 | 查看全部任职 | 2016-05-20 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1967 | 王建华:财务总监,男,汉族,1967年11月出生,中国国籍,无境外永久居......详细>> |