序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨海涛 | 监事 | 查看全部任职 | 2015-12-05 | 2018-12-04 | 男 | 中国 | 本科 | 1965 | 杨海涛先生,公司监事会主席,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留......详细>> |
2 | 张淳 | 监事 | 查看全部任职 | 2015-12-05 | 2018-12-04 | 男 | 中国 | 硕士 | 1979 | 张淳先生,公司监事,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士......详细>> |
3 | 王如虎 | 监事 | 查看全部任职 | 2015-12-05 | 2018-12-04 | 男 | 中国 | 本科 | 1987 | 王如虎先生,公司监事,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大......详细>> |
4 | 洪炜 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2017-05-15 | 2018-12-04 | 男 | - | 本科 | 1975 | 洪炜,男,1975年10月出生,本科学历,曾先后担任山东威海国际经济技......详细>> |
5 | 杨莉莉 | 监事 | 查看全部任职 | 2017-05-15 | 2018-12-04 | - | - | - | - | 杨莉莉为公司第一届监事会监事详细>> |
6 | 杨海涛 | 监事会主席 | 查看全部任职 | 2015-12-05 | 2018-12-04 | 男 | 中国 | 本科 | 1965 | 杨海涛先生,公司监事会主席,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留......详细>> |