序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑融 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-12-05 | 2018-12-04 | 女 | 中国 | 硕士 | 1981 | 郑融女士,公司董事。1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士......详细>> |
2 | 陈华 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-06-08 | 2018-12-04 | 女 | - | - | - | 陈华,女;工作背景:1989/09—1994/10,上海工业自动化仪表研究所,......详细>> |
3 | 王文捷 | 董事 | 查看全部任职 | 2017-05-15 | 2018-12-04 | - | - | - | - | 王文捷为公司第一届董事会董事详细>> |
4 | 李泽晨 | 董事长 | 查看全部任职 | 2015-12-05 | 2018-12-04 | 男 | 中国 | 硕士 | 1977 | 李泽晨先生,公司董事长、总经理,1977年出生,中国国籍,无境外永久......详细>> |
5 | 李泽晨 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-12-05 | 2018-12-04 | 男 | 中国 | 硕士 | 1977 | 李泽晨先生,公司董事长、总经理,1977年出生,中国国籍,无境外永久......详细>> |
6 | 蔡钟鸣 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-12-05 | 2018-12-04 | 男 | 中国 | 本科 | 1980 | 蔡钟鸣先生,公司董事、副总经理。1980年出生,中国国籍,无境外永......详细>> |
7 | 穆锐 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-12-05 | 2018-12-04 | 男 | 中国 | 本科 | 1968 | 穆锐先生,公司董事、副总经理。1968年出生,中国国籍,无境外永久......详细>> |
8 | 王硕 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-12-05 | 2018-12-04 | 男 | 中国 | 硕士 | 1978 | 王硕先生,公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。1978年出......详细>> |
9 | 张子男 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-06-08 | 2018-12-04 | 男 | 中国 | 硕士 | 1977 | 张子男先生,公司副总经理,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权......详细>> |