序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑自凤 | 监事 | 查看全部任职 | 2018-09-27 | 2021-09-26 | 女 | 中国 | 大专 | 1979 | 郑自凤,女,1979年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1994年9......详细>> |
2 | 郑自凤 | 监事会主席 | 查看全部任职 | 2015-09-18 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1979 | 郑自凤,女,1979年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1994年9......详细>> |
3 | 陈为华 | 监事 | 查看全部任职 | 2018-09-27 | 2021-09-26 | 男 | 中国 | 本科 | 1975 | 陈为华,男,1975年03月,中国国籍,无境外永久居留权,1998年06月毕......详细>> |
4 | 李振航 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2018-09-27 | 2021-09-26 | 男 | 中国 | 本科 | 1988 | 李振航,男,1988年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007年9月......详细>> |