序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荣红 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-09-27 | 2021-09-26 | 女 | 中国 | 本科 | 1967 | 荣红,女,1967年7月5日出生,中国国籍,无境外永久居留权。1985年9......详细>> |
2 | 王晓刚 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-09-27 | 2021-09-26 | 男 | 中国 | 本科 | 1970 | 王晓刚,男,1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1988年9......详细>> |
3 | 李悦 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-09-27 | 2021-09-26 | 男 | 中国 | 硕士 | 1972 | 李悦,男,1972年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1990年9月至......详细>> |
4 | 李薇 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-09-27 | 2021-09-26 | 女 | 中国 | 大专 | 1974 | 李薇,女,1974年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1990年9月至......详细>> |
5 | 荣红 | 董事长 | 查看全部任职 | 2015-09-18 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1967 | 荣红,女,1967年7月5日出生,中国国籍,无境外永久居留权。1985年9......详细>> |
6 | 郑自健 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-09-27 | 2021-09-26 | 男 | 中国 | 硕士 | 1975 | 郑自健,男,1975年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1996年9......详细>> |