序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王传欣 | 监事 | 查看全部任职 | 2017-01-18 | 2018-09-07 | 男 | - | 硕士 | 1981 | 王传欣,男,1981年5月出生。哈尔滨工业大学环境工程硕士学位、给......详细>> |
2 | 马可民 | 职工监事 | 查看全部任职 | 2015-09-08 | 2018-09-07 | 男 | 中国 | 本科 | 1971 | 马可民,男,1971年2月出生,中国籍,无境外永久居住权,本科学历,高......详细>> |
3 | 吕建发 | 监事 | 查看全部任职 | 2017-01-18 | 2018-09-07 | 男 | - | 本科 | 1975 | 吕建发,男,1975年11月出生。北京大学中文学士01997年8月至2000年......详细>> |
4 | 王传欣 | 监事会主席 | 查看全部任职 | 2017-01-18 | 2018-09-07 | 男 | - | 硕士 | 1981 | 王传欣,男,1981年5月出生。哈尔滨工业大学环境工程硕士学位、给......详细>> |