序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左进 | 董事 | 查看全部任职 | 2017-01-18 | 2018-09-07 | 男 | - | 本科 | 1976 | 左进,男,1976年5月出生,毕业于西安建筑科技大学企业管理专业,201......详细>> |
2 | 韩永 | 董事 | 查看全部任职 | 2017-01-18 | 2018-09-07 | 男 | 中国 | 硕士 | 1975 | 韩永先生:1975年出生,清华大学管理学硕士和工学学士,中国国籍......详细>> |
3 | 曹达 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-09-08 | 2018-09-07 | 男 | 中国 | 硕士 | 1971 | 曹达,男,1971年7月出生,中国籍,无境外永久居住权,2000年毕业于北......详细>> |
4 | 李星文 | 董事长 | 查看全部任职 | 2015-09-08 | 2018-09-07 | 男 | 中国 | 硕士 | 1964 | 李星文,男,1964年9月出生,中国籍,拥有加拿大永久居住权,研究生学......详细>> |
5 | 李星文 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-09-08 | 2018-09-07 | 男 | 中国 | 硕士 | 1964 | 李星文,男,1964年9月出生,中国籍,拥有加拿大永久居住权,研究生学......详细>> |
6 | 张佥 | 董事 | 查看全部任职 | 2017-01-18 | 2018-09-07 | 男 | 中国 | 硕士 | 1976 | 张佥,男,1976年5月出生,中国籍,无境外永久居住权,研究生学历。20......详细>> |