序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邵再发 | 监事 | 查看全部任职 | 2014-11-22 | 2017-11-21 | 男 | 中国 | 中专 | 1977 | 邵再发,男,中国国籍,1977年3月出生,无境外永久居留权,中专学历。......详细>> |
2 | 吴彩菊 | 职工监事 | 查看全部任职 | 2014-11-22 | 2017-11-21 | 女 | 中国 | 高中 | 1959 | 吴彩菊,女,中国国籍,1959年11月出生,无境外永久居留权,高中学历......详细>> |
3 | 邵再发 | 监事会主席 | 查看全部任职 | 2014-11-22 | 2017-11-21 | 男 | 中国 | 中专 | 1977 | 邵再发,男,中国国籍,1977年3月出生,无境外永久居留权,中专学历。......详细>> |
4 | 孙起斌 | 监事 | 查看全部任职 | 2017-06-22 | 2017-11-21 | 男 | 中国 | 本科 | 1980 | 孙起斌,男,1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1999年毕......详细>> |