序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戴美云 | 总经理 | 查看全部任职 | 2016-02-21 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1965 | 戴美云,男,中国国籍,1965年3月出生,无境外永久居留权,EMBA,经济......详细>> |
2 | 贺仁奇 | 财务总监 | 查看全部任职 | 2015-02-13 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1978 | 贺仁奇,男,中国国籍,1978年12月出生,无境外永久居留权,本科学历,......详细>> |
3 | 贺仁奇 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2015-02-13 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1978 | 贺仁奇,男,中国国籍,1978年12月出生,无境外永久居留权,本科学历,......详细>> |