序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王琴 | 监事 | 查看全部任职 | 2018-02-25 | 2021-02-24 | 女 | 中国 | 大专 | 1985 | 王琴女士,中国国籍,无境外居留权,1985年5月出生,大学专科学历,20......详细>> |
2 | 高潜潜 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2018-02-25 | 2021-02-24 | 男 | 中国 | 硕士 | 1988 | 高潜潜先生,中国国籍,无境外居留权。1988年5月出生,硕士研究生学......详细>> |
3 | 谢峥嵘 | 监事 | 查看全部任职 | 2018-12-29 | 2021-02-24 | 女 | 中国 | 本科 | 1990 | 谢峥嵘女士,1990年9月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业......详细>> |