序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈方明 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-02-25 | 2021-02-24 | 男 | 中国 | 本科 | 1981 | 陈方明先生,中国国籍,无境外居留权,1981年8月出生,大学本科学历,......详细>> |
2 | 李娜 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-02-25 | 2021-02-24 | 女 | 中国 | 本科 | 1989 | 李娜女士,中国国籍,无境外居留权,1989年4月出生,大学本科学历,毕......详细>> |
3 | 陈方明 | 董事长 | 查看全部任职 | 2018-03-06 | 2021-02-24 | 男 | 中国 | 本科 | 1981 | 陈方明先生,中国国籍,无境外居留权,1981年8月出生,大学本科学历,......详细>> |
4 | 吴雪 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-02-25 | 2021-02-24 | 女 | 中国 | 本科 | 1993 | 吴雪女士,中国国籍,无境外居留权,1993年7月出生,大学本科学历。2......详细>> |
5 | 李统钻 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-02-25 | 2021-02-24 | 男 | 中国 | 硕士 | 1979 | 李统钻先生,1979年2月3日出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于......详细>> |
6 | 王良约 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-12-29 | 2021-02-24 | 男 | 中国 | 本科 | 1982 | 王良约先生,1982年12月3日出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业......详细>> |