序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘蓓 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2016-12-26 | 2019-12-25 | 女 | 中国 | 硕士 | 1979 | 刘蓓,女,1979年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中国......详细>> |
2 | 胡一凡 | 股东代表监事 | 查看全部任职 | 2016-12-26 | 2019-12-25 | 女 | 中国 | 硕士 | 1978 | 胡一凡,女,1978年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于华......详细>> |
3 | 崔建妮 | 股东代表监事 | 查看全部任职 | 2016-12-26 | 2019-12-25 | 女 | 中国 | 本科 | 1979 | 崔建妮,女,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于西安交......详细>> |
4 | 刘蓓 | 监事会主席 | 查看全部任职 | 2017-01-06 | 2019-12-25 | 女 | 中国 | 硕士 | 1979 | 刘蓓,女,1979年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中国......详细>> |