序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张华龙 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-06-12 | 2021-06-11 | 男 | 新加坡 | 硕士 | 1962 | 张华龙,男,1962年出生,新加坡籍。1984年毕业于北京大学无线电系;......详细>> |
2 | 张华龙 | 董事长 | 查看全部任职 | 2018-06-25 | 2021-06-11 | 男 | 新加坡 | 硕士 | 1962 | 张华龙,男,1962年出生,新加坡籍。1984年毕业于北京大学无线电系;......详细>> |
3 | 张志鹏 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-06-12 | 2021-06-11 | 男 | 新加坡 | 硕士 | 1965 | 张志鹏,男,1965年出生,新加坡籍。1989年毕业于清华大学工程力学......详细>> |
4 | 周立环 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-06-12 | 2021-06-11 | 女 | 中国 | 本科 | 1966 | 周立环女士,1966年5月出生,中国国籍,本科学历。1989年至1997年任......详细>> |
5 | 李华伟 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-06-12 | 2021-06-11 | 男 | 中国 | 硕士 | 1978 | 李华伟先生,1978年8月9日出生,中国国籍,南开大学,微电子学与固体......详细>> |
6 | 罗敏 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-06-12 | 2021-06-11 | 女 | 中国 | 本科 | 1974 | 罗敏女士,1974年5月出生,中国国籍,毕业于湖南大学国际会计专业,......详细>> |