序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方军 | 财务负责人 | 查看全部任职 | 2022-11-28 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1986 | 方军先生:1986年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科,2009年7月......详细>> |
2 | 顾永久 | 总经理 | 查看全部任职 | 2022-05-19 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1979 | 顾永久先生:1979年6月出生,中国国籍,无境外居留权,高级经济师,硕......详细>> |
3 | 方军 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2022-11-28 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1986 | 方军先生:1986年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科,2009年7月......详细>> |